賴瑞·威爾森長老
總會持有權柄七十員
賴瑞·威爾森長老於2011年4月2日被支持為耶穌基督後期聖徒教會總會持有權柄七十員,於2019年10月5日卸任。他曾在中國香港擔任亞洲區域會長團成員,以及在教會總部擔任聖殿部門執行主管。
威爾森長老從哈佛大學畢業,取得英美文學學士學位。後來他在史丹佛商學院研究所取得商業管理碩士學位。
他在專業的職涯中曾擔任加州舊金山天主教西部醫療照顧中心(Catholic Healthcare West )營運長,以及凱瑟基金會健康計畫(Kaiser Foundation Health Plan)財務策略規劃部門資深副總裁。他也曾經擔任加州醫療照護協會(California Healthcare Association)的主席;該協會代表加州各大醫院倡導醫療照護公共政策。
威爾森長老曾擔任多項教會召喚,包括在巴西擔任全部時間傳教士、主教、支聯會會長和區域七十員。
賴瑞·威爾森於1949年12月31日在美國猶他州鹽湖城出生。他在1974年10月與琳達·麥基結婚,兩人育有四名子女。
總會大會演講
全名 賴瑞·威爾森
出生 1949年12月31日
出生地 鹽湖城, 猶他州, 美國