Старейшина Лэрри Я. Уилсон
Старейшина Лэрри Я. Уилсон был поддержан как представитель Высшей власти Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из Кворума Семидесяти 2 апреля 2011 года. Освобожден от призвания 5 октября 2019 года. Служил в Гонконге, Китай, членом президентства Азиатского региона и в Главном управлении Церкви исполнительным директором Департамента храмов.
Старейшина Уилсон окончил Гарвардский университет с диплом бакалавра в области английского языка и американской литературы. Позднее получил диплом магистра делового администрирования в аспирантуре Стенфордского университета.
Его профессиональная карьера включала служение в должности директора компании Catholic Healthcare West в Сан-Франциско, штат Калифорния, США, а также старшего вице-президента по финансовому и стратегическому планированию компании Kaiser Foundation Health Plan. Он также был председателем Калифорнийской ассоциации здравоохранения, защищающей интересы калифорнийских больниц в системе здравоохранения.
Старейшина Уилсон служил во многих церковных призваниях, в том числе миссионером полного дня в Бразилии, епископом, президентом кола и региональным представителем Кворума Семидесяти.
Лэрри Янг Уилсон родился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, 31 декабря 1949 года. В октябре 1974 года женился на Линде Макки. У них четверо детей.
Выступления на Генеральной конференции
ФИО Лэрри Я. Уилсон
ДАТА РОЖДЕНИЯ 31 дек. 1949 г.
Место рождения Солт-Лейк-Сити, Юта, США